REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO
Informe ejecutivo de REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASFALTOMEROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2014 | |
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS SA | Apoderado Solidario | 13/07/2011 |
VINCULACIONES DE REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO
Empresa: ASFALTOMEROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaraz Castejon Antonio
- Redondo Castro Francisco-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30641 , F 180, S 8, H M 277899, I/A 7 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Apoderado Solidario
- Alcaraz Castejon Antonio
- Redondo Castro Francisco-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22086 , F 195, S 8, H M 393961, I/A 7 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Empresa: EXPOCIENCIA SL
Apoderado
- Redondo Castro Francisco-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17417 , F 117, S 8, H M 90920, I/A 27 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-28
Empresa: EXPOCIENCIA SL
Apoderado
- Redondo Castro Francisco-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17417 , F 115, S 8, H M 90920, I/A 26 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Información de REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO
Mostramos los datos de REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos