REDONDO ABAD ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de REDONDO ABAD ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REDONDO ABAD ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPRI SA | Apoderado | 03/04/2012 | 06/06/2017 |
ICIMAR SA | Consejero Delegado Solidario | 27/02/2009 | 04/11/2013 |
ICIMAR SA | Presidente | 27/02/2009 | 04/11/2013 |
ICIMAR SA | Consejero | 27/02/2009 | 04/11/2013 |
EPRI SA | Administrador Solidario | 03/04/2012 |
VINCULACIONES DE REDONDO ABAD ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO ABAD ANGEL LUIS
Empresa: EPRI SA
Apoderado
- Redondo Abad Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29351 , F 178, S 8, H M 82609, I/A 15 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Empresa: ICIMAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Carballo Pisos Roberto Benjamin
- Redondo Abad Angel Luis
- Touceda Magariños Jose Manuel
Consejero
- Carballo Pisos Roberto Benjamin
- Redondo Abad Angel Luis
- Touceda Magariños Jose Manuel
Presidente
- Redondo Abad Angel Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19179 , F 188, S 8, H M 20176, I/A 9 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Empresa: EPRI SA
Apoderado
- Redondo Abad Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29351 , F 177, S 8, H M 82609, I/A 12 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Empresa: EPRI SA
Administrador Solidario
- Redondo Abad Angel Luis
- Touceda Magariños Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5034 , F 100, S 8, H M 82609, I/A 11 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Empresa: ICIMAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Carballo Pisos Roberto Benjamin
- Redondo Abad Angel Luis
- Touceda Magariños Jose Manuel
Consejero
- Carballo Pisos Roberto Benjamin
- Redondo Abad Angel Luis
- Touceda Magariños Jose Manuel
Presidente
- Redondo Abad Angel Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19179 , F 187, S 8, H M 20176, I/A 8 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Información de REDONDO ABAD ANGEL LUIS
Mostramos los datos de REDONDO ABAD ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO ABAD ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos