REDON PRADAS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de REDON PRADAS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REDON PRADAS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVARRETE ONLINE SL | Apoderado | 18/10/2010 |
VINCULACIONES DE REDON PRADAS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDON PRADAS MARIA CARMEN
Empresa: BEESMART VENTA ON LINE SL
Liquidador
- Redon Pradas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41823 , F 53, S 8, H B 398202, I/A 8 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Empresa: BEESMART VENTA ON LINE SL
Administrador Unico
- Redon Pradas Maria Carmen
Liquidador
- Redon Pradas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41823 , F 53, S 8, H B 398202, I/A 8 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Empresa: BEESMART VENTA ON LINE SL
Administrador Unico
- Redon Pradas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41823 , F 50, S 8, H B 398202, I/A 5 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Empresa: ELECTRODOMESTICS NAVARRETE SL
Apoderado
- Redon Pradas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34483 , F 80, S 8, H B 248184, I/A 8 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-08
Empresa: BEESMART VENTA ON LINE SL
Apoderado
- Redon Pradas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41823 , F 49, S 8, H B 398202, I/A 2 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Información de REDON PRADAS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de REDON PRADAS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDON PRADAS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos