REDON HERNANDEZ BARBARA
Informe ejecutivo de REDON HERNANDEZ BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REDON HERNANDEZ BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCLUSIVE CHARTERS SL | Apoderado Solidario | 31/07/2020 | |
ASESORES FINANCIACION NAUTICA ANDALUCIA SL | Administrador Solidario | 11/06/2010 |
VINCULACIONES DE REDON HERNANDEZ BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDON HERNANDEZ BARBARA
Empresa: EXCLUSIVE CHARTERS SL
Apoderado Solidario
- Redon Hernandez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47247 , F 42, S 8, H B 545988, I/A 2 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-08
Empresa: YACHT SALES & FINANCING GROUP SL
Administrador Unico
- Redon Hernandez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 45, S 8, H T 43783, I/A 4 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-43
Empresa: YACHT SALES & FINANCING GROUP SL
Administrador Unico
- Redon Hernandez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 43, S 8, H T 43783, I/A 2 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-43
Empresa: YACHT SALES & FINANCING GROUP SL
Administrador Solidario
- Porras Garcia Gabriel
- Redon Hernandez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 43, S 8, H T 43783, I/A 2 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-43
Empresa: YACHT SALES & FINANCING GROUP SL
Administrador Solidario
- Porras Garcia Gabriel
- Redon Hernandez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 40, S 8, H T 43783, I/A 1 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-43
Administrador Solidario
- ASESORES FINANCIACION NAUTICA SL
- Redon Hernandez Barbara
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41956 , F 150, S 8, H B 397097, I/A 1 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-08
Información de REDON HERNANDEZ BARBARA
Mostramos los datos de REDON HERNANDEZ BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDON HERNANDEZ BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos