REDOLAD SARDAÑONS JUAN
Informe ejecutivo de REDOLAD SARDAÑONS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REDOLAD SARDAÑONS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TACTILESTUDIO COMUNICACION CREATIVA SL | Administrador Mancomunado | 07/06/2010 | 22/12/2022 |
TACTILESTUDIO COMUNICACION CREATIVA SL | Apoderado | 13/08/2010 | 22/12/2022 |
TACTILESTUDIO COMUNICACION CREATIVA SL | Liquidador | 22/12/2022 | 22/12/2022 |
VINCULACIONES DE REDOLAD SARDAÑONS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDOLAD SARDAÑONS JUAN
Liquidador
- Redolad Sardañons Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41946 , F 16, S 8, H B 396571, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Administrador Mancomunado
- Redolad Sardañons Juan
- Rey Merino Ana Maria
Liquidador
- Redolad Sardañons Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41946 , F 16, S 8, H B 396571, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Apoderado
- Redolad Sardañons Juan
- Rey Merino Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41946 , F 15, S 8, H B 396571, I/A 2 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Administrador Mancomunado
- Redolad Sardañons Juan
- Rey Merino Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41946 , F 13, S 8, H B 396571, I/A 1 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Información de REDOLAD SARDAÑONS JUAN
Mostramos los datos de REDOLAD SARDAÑONS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDOLAD SARDAÑONS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos