RECUERO SIMON ABEL
Informe ejecutivo de RECUERO SIMON ABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RECUERO SIMON ABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS ELECTRICOS DE CARGA PARA AUTOMOCION SL | Consejero | 01/03/2023 | |
VIAJES TRAVELEUS SL | Administrador Unico | 25/05/2022 | |
GRUPO VIAJES INTERVENTAS SL | Administrador Unico | 09/10/2018 | |
TRAVELEUS HOTELS SL | Administrador Unico | 26/11/2014 |
VINCULACIONES DE RECUERO SIMON ABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECUERO SIMON ABEL
Consejero
- Cervero Sanchez Ricardo
- Cervero Soriano Juan-jose
- De Pablos Torrego Sergio
- Recuero Simon Abel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44833 , F 1, S 8, H M 789305, I/A 1 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Empresa: SODA COMERCIO ONLINE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carrion Garcia Oscar
- De Pablos Torrego Sergio
- Recuero Simon Abel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41344 , F 212, S 8, H M 732840, I/A 3 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Empresa: VIAJES TRAVELEUS SL
Administrador Unico
- Recuero Simon Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33413 , F 59, S 8, H M 601470, I/A 7 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-28
Empresa: SODA COMERCIO ONLINE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carrion Garcia Oscar
- De Pablos Torrego Sergio
- Recuero Simon Abel
- Saura Fernandez Daniel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41344 , F 210, S 8, H M 732840, I/A 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Empresa: GRUPO VIAJES INTERVENTAS SL
Administrador Unico
- Recuero Simon Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33618 , F 30, S 8, H M 605119, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-28
Empresa: VIAJES BONITUR SA
Administrador Unico
- Recuero Simon Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36138 , F 175, S 8, H M 649348, I/A 3 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: VIAJES BONITUR SA
Administrador Unico
- Recuero Simon Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36138 , F 175, S 8, H M 649348, I/A 3 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: TRAVELEUS HOTELS SL
Administrador Unico
- Recuero Simon Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32874 , F 213, S 8, H M 591849, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Empresa: VIAJES BONITUR SA
Administrador Unico
- Recuero Simon Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 52, S 8, H GC 35619, I/A 7 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-35
Empresa: VIAJES BONITUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Recuero Simon Abel
Consejero
- Martin Martin Lorenzo
- Recuero Simon Abel
- Recuero Simon Daniel
Presidente
- Recuero Simon Abel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 52, S 8, H GC 35619, I/A 7 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-35
Información de RECUERO SIMON ABEL
Mostramos los datos de RECUERO SIMON ABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECUERO SIMON ABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos