RECONDO BRAVO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de RECONDO BRAVO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RECONDO BRAVO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESONANCIA MANTEROLA SL | Consejero | 20/02/2024 | |
CENTRO MEDICO URBIETA SL | Apoderado | 25/02/2015 | |
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO EASO SA | Apoderado | 13/02/2015 |
VINCULACIONES DE RECONDO BRAVO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECONDO BRAVO JOSE ANTONIO
Empresa: RESONANCIA MANTEROLA SL
Apoderado
Consejero
- Recondo Bravo Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 54, S 8, H SS 9560, I/A 8 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-20
Empresa: CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO EASO SA
Consejero
- Querejeta Iraola Ramon
- Recondo Bravo Jose Antonio
- Zubillaga Garmendia Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 94, S 8, H SS 7593, I/A 23 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Empresa: CENTRO MEDICO URBIETA SL
Consejero
- Querejeta Iraola Ramon
- Recondo Bravo Jose Antonio
- Zubillaga Garmendia Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 9, S 8, H SS 6372, I/A 27 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Empresa: ALTA TECNOLOGIA MEDICA ARAGON SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aguirre Retegui Eusebio
- Arruti Gonzalez Juan Luis
- Recondo Bravo Jose Antonio
- Sobejano Tornos Maria Victoria
- Zabaleta Urmenta Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 202, S 8, H Z 28546, I/A 7 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-50
Empresa: CENTRO MEDICO URBIETA SL
Consejero
- Querejeta Iraola Ramon
- Recondo Bravo Jose Antonio
- Zubillaga Garmendia Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 9, S 8, H SS 6372, I/A 25 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-20
Empresa: CENTRO MEDICO URBIETA SL
Consejero
- Beltran De Guevara Berecibar Carlos
- Recondo Bravo Jose Antonio
- Zarco Fernandez Silvia
Presidente
- Recondo Bravo Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 9, S 8, H SS 6372, I/A 25 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-20
Empresa: CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO EASO SA
Consejero
- Querejeta Iraola Ramon
- Recondo Bravo Jose Antonio
- Zubillaga Garmendia Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 93, S 8, H SS 7593, I/A 21 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-20
Empresa: CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO EASO SA
Consejero
- Beltran De Guevara Berecibar Carlos
- Recondo Bravo Jose Antonio
- Zarco Fernandez Silvia
Presidente
- Recondo Bravo Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 93, S 8, H SS 7593, I/A 21 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-20
Empresa: CENTRO MEDICO URBIETA SL
Apoderado
- Recondo Bravo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 8, S 8, H SS 6372, I/A 23 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-20
Empresa: CENTRO MEDICO URBIETA SL
Consejero
- Beltran De Guevara Berecibar Carlos
- Recondo Bravo Jose Antonio
- Zarco Fernandez Silvia
Presidente
- Recondo Bravo Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 7, S 8, H SS 6372, I/A 22 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-20
VER MAS ACTOS
Información de RECONDO BRAVO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de RECONDO BRAVO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECONDO BRAVO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos