RECIO VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de RECIO VALENCIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RECIO VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RVS MONTECILLO DESARROLLOS SL | Administrador Solidario | 29/07/2024 | |
ABAJON 1 SL | Administrador Mancomunado | 26/06/2023 | |
INVERSIONES BEJOAN SL | Administrador Mancomunado | 08/02/2012 | |
PROMOCIONES REVALSE 97 SL | Administrador Solidario | 22/03/2010 |
VINCULACIONES DE RECIO VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECIO VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: RVS MONTECILLO DESARROLLOS SL
Administrador Solidario
- Recio Valencia Jose Maria
- Recio Valencia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828861, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: ABAJON 1 SA
Administrador Mancomunado
- Lopez Valencia Jesus
- Recio Valencia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6343 , F 192, S 8, H M 103376, I/A 10 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: ABAJON 1 SA
Consejero
- Lopez Valencia Jesus
- Recio Valencia Maria Del Carmen
- Valencia Uribe Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6343 , F 192, S 8, H M 103376, I/A 10 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: ABAJON 1 SA
Consejero
- Lopez Valencia Jesus
- Recio Valencia Maria Del Carmen
- Valencia Uribe Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6343 , F 192, S 8, H M 103376, I/A 9 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: ABAJON 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Valencia Jesus
- Recio Valencia Maria Del Carmen
- Valencia Uribe Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6343 , F 192, S 8, H M 103376, I/A 9 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: ABAJON 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Valencia Jesus
- Recio Valencia Maria Del Carmen
- Valencia Uribe Jesus
Consejero
- Lopez Valencia Jesus
- Recio Valencia Maria Del Carmen
- Valencia Uribe Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6343 , F 191, S 8, H M 103376, I/A 7 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Empresa: INVERSIONES BEJOAN SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Valencia Jesus
- Recio Valencia Maria Del Carmen
- Valencia Uribe Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11687 , F 74, S 8, H M 183494, I/A 4 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Empresa: ABAJON 1 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Valencia Jesus
- Recio Valencia Maria Del Carmen
- Valencia Uribe Jesus
Consejero
- Lopez Valencia Jesus
- Recio Valencia Maria Del Carmen
- Valencia Uribe Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6343 , F 190, S 8, H M 103376, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Empresa: PROMOCIONES REVALSE 97 SL
Administrador Solidario
- Recio Valencia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12244 , F 214, S 8, H M 193883, I/A 7 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Información de RECIO VALENCIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de RECIO VALENCIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECIO VALENCIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos