RECIO JURADO ISIDORO
Informe ejecutivo de RECIO JURADO ISIDORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RECIO JURADO ISIDORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOL EN VACACIONES SA | Consejero | 07/03/2024 | |
OICER SA | Consejero | 11/05/2022 | |
OICER SA | Presidente | 11/05/2022 | |
GUAMA SA | Consejero | 05/11/2021 | |
MARCONSUL SA | Presidente | 09/07/2021 | |
MARCONSUL SA | Consejero | 09/07/2021 | |
CONCORDIA PLAYA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2020 | |
ISABRI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2020 | |
EUMATOR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2020 | |
SOL EN VACACIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RECIO JURADO ISIDORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECIO JURADO ISIDORO
Empresa: SOL EN VACACIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 201, S 8, H TF 1379, I/A 53 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-38
Empresa: SOL EN VACACIONES SA
Consejero
- Recio Gomez Juan
- Recio Jurado Dolores
- Recio Jurado Isidoro
- Recio Jurado Javier
- Recio Jurado Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 201, S 8, H TF 1379, I/A 53 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-38
Empresa: OICER SA
Consejero
- Recio Jurado Dolores
- Recio Jurado Isidoro
- Recio Jurado Javier
Presidente
- Recio Jurado Isidoro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3548 , F 92, S 8, H TF 60418, I/A 4 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-38
Empresa: OICER SA
Consejero
- Recio Gomez Juan
- Recio Jurado Dolores
- Recio Jurado Isidoro
- Recio Jurado Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3548 , F 92, S 8, H TF 60418, I/A 4 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-38
Empresa: GUAMA SA
Consejero
- Recio Jurado Dolores
- Recio Jurado Isidoro
- Recio Jurado Javier
- Recio Jurado Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 160, S 8, H TF 1360, I/A 13 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-38
Empresa: GUAMA SA
Consejero
- Recio Jurado Dolores
- Recio Jurado Isidoro
- Recio Jurado Javier
- Recio Jurado Juan
Presidente
- Recio Jurado Isidoro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 160, S 8, H TF 1360, I/A 13 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-38
Empresa: MARCONSUL SA
Consejero
- Recio Jurado Dolores
- Recio Jurado Isidoro
- Recio Jurado Javier
- Recio Jurado Juan
Presidente
- Recio Jurado Isidoro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 11, S 8, H TF 31560, I/A 9 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-38
Empresa: MARCONSUL SA
Consejero
- Recio Jurado Dolores
- Recio Jurado Isidoro
- Recio Jurado Javier
- Recio Jurado Juan
Presidente
- Recio Jurado Isidoro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 11, S 8, H TF 31560, I/A 9 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-38
Empresa: SOL EN VACACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Recio Jurado Dolores
- Recio Jurado Isidoro
- Recio Jurado Javier
- Recio Jurado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 200, S 8, H TF 1379, I/A 52 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Empresa: EUMATOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Recio Jurado Dolores
- Recio Jurado Isidoro
- Recio Jurado Javier
- Recio Jurado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 116, S 8, H TF 10082, I/A 11 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
VER MAS ACTOS
Información de RECIO JURADO ISIDORO
Mostramos los datos de RECIO JURADO ISIDORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECIO JURADO ISIDORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos