RECHE ALONSO ANTONIA
Informe ejecutivo de RECHE ALONSO ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RECHE ALONSO ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDS COLLDEJOU SL | Apoderado | 12/03/2019 | 08/04/2024 |
ARIDS COLLDEJOU SL | Administrador Unico | 01/03/2016 | 04/03/2019 |
VINCULACIONES DE RECHE ALONSO ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECHE ALONSO ANTONIA
Empresa: ARIDS COLLDEJOU SL
Apoderado
- Reche Alonso Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 120, S 8, H T 19906, I/A 10 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-43
Empresa: ARIDS COLLDEJOU SL
Apoderado
- Reche Alonso Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 119, S 8, H T 19906, I/A 9 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-43
Empresa: ARIDS COLLDEJOU SL
Administrador Unico
- Reche Alonso Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 118, S 8, H T 19906, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-43
Empresa: ARIDS COLLDEJOU SL
Administrador Unico
- Reche Alonso Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 116, S 8, H T 19906, I/A 5 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-43
Información de RECHE ALONSO ANTONIA
Mostramos los datos de RECHE ALONSO ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECHE ALONSO ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos