RECATALA JUAN MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de RECATALA JUAN MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RECATALA JUAN MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUARNECIDOS UXO SL | Socio Unico | 25/07/2019 | 03/06/2022 |
GUARNECIDOS UXO SL | Administrador Unico | 07/02/2019 | 03/06/2022 |
GUARNECIDOS UXO SL | Administrador Solidario | 08/08/2014 | 07/02/2019 |
VINCULACIONES DE RECATALA JUAN MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECATALA JUAN MARIA DOLORES
Empresa: GUARNECIDOS UXO SLL
Socio Único
- Recatala Juan Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654, L 1216, F 73, S 8, H CS 36782, I/A 3 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-12
Empresa: GUARNECIDOS UXO SLL
Administrador Unico
- Recatala Juan Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654, L 1216, F 73, S 8, H CS 36782, I/A 2 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-12
Empresa: GUARNECIDOS UXO SLL
Administrador Solidario
- Melia Ortega Josefa Maria
- Recatala Juan Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654, L 1216, F 73, S 8, H CS 36782, I/A 2 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-12
Empresa: GUARNECIDOS UXO SLL
Administrador Solidario
- Melia Ortega Josefa Maria
- Recatala Juan Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654, L 1216, F 71, S 8, H CS 36782, I/A 1 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-12
Información de RECATALA JUAN MARIA DOLORES
Mostramos los datos de RECATALA JUAN MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECATALA JUAN MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos