RECASENS ALSINA CRISTINA
Informe ejecutivo de RECASENS ALSINA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RECASENS ALSINA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPLATEX IBERICA SL | Administrador Solidario | 16/02/2023 | |
SA RECASENS | Apoderado Solidario | 19/10/2021 | |
ENEXIAL DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 22/07/2021 | |
NARA 2005 SL | Secretario | 20/03/2020 | |
NARA 2005 SL | Consejero | 20/03/2020 | |
LLAZA WORLD SA | Administrador Solidario | 03/03/2020 |
VINCULACIONES DE RECASENS ALSINA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECASENS ALSINA CRISTINA
Empresa: REPLATEX IBERICA SL
Administrador Solidario
- Recasens Alsina Alejandro
- Recasens Alsina Ana
- Recasens Alsina Cristina
- Recasens Llobera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48554 , F 65, S 8, H B 588007, I/A 2 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-08
Empresa: SA RECASENS
Apoderado Solidario
- Recasens Alsina Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46319 , F 43, S 8, H B 82847, I/A 98 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-08
Empresa: ENEXIAL DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Recasens Alsina Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47710 , F 121, S 8, H B 560118, I/A 2 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-08
Empresa: UNERIS INVEST SL
Liquidador
- Recasens Alsina Alejandro
- Recasens Alsina Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46004 , F 181, S 8, H B 506604, I/A 4 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Empresa: UNERIS INVEST SL
Administrador Solidario
- Recasens Alsina Alejandro
- Recasens Alsina Cristina
Liquidador
- Recasens Alsina Alejandro
- Recasens Alsina Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46004 , F 181, S 8, H B 506604, I/A 4 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Empresa: NARA 2005 SL
Consejero
- Recasens Alsina Alejandro
- Recasens Alsina Ana
- Recasens Alsina Cristina
- Recasens Llobera Rafael
Presidente
Secretario
- Recasens Alsina Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38362 , F 197, S 8, H B 323481, I/A 2 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-08
Empresa: LLAZA WORLD SA
Administrador Solidario
- Recasens Alsina Alejandro
- Recasens Alsina Ana
- Recasens Alsina Cristina
- Recasens Llobera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 214, S 8, H T 46301, I/A 9 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-43
Empresa: LLAZA WORLD SA
Administrador Solidario
- Recasens Alsina Alejandro
- Recasens Alsina Ana
- Recasens Alsina Cristina
- Recasens Llobera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 214, S 8, H T 46301, I/A 9 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-43
Empresa: COMERCIAL DE LONAS Y TOLDOS ABAN SL
Apoderado Solidario
- Recasens Alsina Alejandro
- Recasens Alsina Ana
- Recasens Alsina Cristina
- Recasens Llobera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5371, L 2679, F 49, S 8, H V 45260, I/A 9 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-46
Empresa: COMERCIAL DE LONAS Y TOLDOS ABAN SL
Apoderado Solidario
- Recasens Alsina Alejandro
- Recasens Alsina Ana
- Recasens Alsina Cristina
- Recasens Llobera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5371, L 2679, F 48, S 8, H V 45260, I/A 7 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-46
VER MAS ACTOS
Información de RECASENS ALSINA CRISTINA
Mostramos los datos de RECASENS ALSINA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECASENS ALSINA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos