REBOUL ARRIBAS ROSA MARIA
Informe ejecutivo de REBOUL ARRIBAS ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REBOUL ARRIBAS ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVIAL 10 SA | Consejero | 16/01/2015 | 19/04/2021 |
DI SA | Consejero | 16/12/2014 | 19/02/2021 |
PRODUCTOS DIEZ SA | Consejero | 04/12/2012 | |
DIVIAL 10 SA | Consejero | 05/11/2012 | |
DI SA | Consejero | 26/10/2012 |
VINCULACIONES DE REBOUL ARRIBAS ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REBOUL ARRIBAS ROSA MARIA
Empresa: DIVIAL 10 SA
Consejero
- Diez Reboul Eva Maria
- Diez Veiga Susana
- Reboul Arribas Rosa Maria
- Veiga Nimo Maria Dolores
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256 , F 212, S 8, H M 70708, I/A 30 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Empresa: DI SA
Consejero
- Diez Reboul Eva Maria
- Diez Veiga Susana
- Reboul Arribas Rosa Maria
- Veiga Nimo Maria Dolores
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 125, S 8, H M 54619, I/A 22 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Empresa: DI SA
Consejero
- Diez Reboul Eva Maria
- Diez Veiga Susana
- Reboul Arribas Rosa Maria
- Veiga Nimo Maria Dolores
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 124, S 8, H M 54619, I/A 19 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-28
Empresa: DIVIAL 10 SA
Consejero
- Diez Reboul Eva Maria
- Diez Veiga Susana
- Reboul Arribas Rosa Maria
- Veiga Nimo Maria Dolores
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256 , F 211, S 8, H M 70708, I/A 28 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-28
Empresa: DIVIAL 10 SA
Consejero Independiente
Consejero
- Diez Reboul Eva Maria
- Diez Veiga Susana
- Reboul Arribas Rosa Maria
- Veiga Nimo Maria Dolores
Consj.Domini
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256 , F 62, S 8, H M 70708, I/A 17 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Empresa: DI SA
Consejero
- Diez Reboul Eva Maria
- Diez Veiga Susana
- Reboul Arribas Rosa Maria
- Veiga Nimo Maria Dolores
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 14, S 8, H M 54619, I/A 9 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: PRODUCTOS DIEZ SA
Consejero
- Diez Veiga Susana
- Reboul Arribas Rosa Maria
- Veiga Nimo Maria Dolores
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 52, S 8, H M 54268, I/A 25 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-28
Empresa: DIVIAL 10 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diez Veiga Susana
- Reboul Arribas Rosa Maria
- Veiga Nimo Maria Dolores
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256 , F 60, S 8, H M 70708, I/A 16 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: DI SA
Consejero
- Diez Veiga Susana
- Reboul Arribas Rosa Maria
- Veiga Nimo Maria Dolores
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 13, S 8, H M 54619, I/A 8 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
Información de REBOUL ARRIBAS ROSA MARIA
Mostramos los datos de REBOUL ARRIBAS ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REBOUL ARRIBAS ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos