REBORDELO MAIRA MARIA ELENA
Informe ejecutivo de REBORDELO MAIRA MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE REBORDELO MAIRA MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDENTES FORTUNA I 1969 SL | Administrador Solidario | 02/12/2019 |
VINCULACIONES DE REBORDELO MAIRA MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REBORDELO MAIRA MARIA ELENA
Empresa: AUDENTES FORTUNA I 1969 SL
Administrador Mancomunado
- Gayoso Novo Silvia
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 90, S 8, H LU 19662, I/A 6 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-27
Empresa: VECTOR SAGITARIO SL
Administrador Mancomunado
- Gayoso Novo Silvia
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41328 , F 67, S 8, H M 732530, I/A 2 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: OMEGA CITY PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Gayoso Novo Silvia
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40023 , F 173, S 8, H M 711110, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: GAUDIUM VIVENDI SL
Administrador Mancomunado
- Gayoso Novo Silvia
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40976 , F 135, S 8, H M 726840, I/A 4 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: VECTOR SAGITARIO SL
Administrador Mancomunado
- Gayoso Novo Silvia
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41328 , F 65, S 8, H M 732530, I/A 1 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Empresa: GAUDIUM VIVENDI SL
Administrador Mancomunado
- Gayoso Novo Silvia
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40976 , F 130, S 8, H M 726840, I/A 1 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Empresa: OMEGA CITY PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Gayoso Novo Silvia
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40023 , F 170, S 8, H M 711110, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Empresa: AUDENTES FORTUNA I 1969 SL
Administrador Solidario
- Gayoso Novo Silvia
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 89, S 8, H LU 19662, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-27
Empresa: VECTOR ARES SL
Liquidador
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 85, S 8, H LU 13751, I/A 2 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-27
Empresa: VECTOR ARES SL
Administrador Unico
- Rebordelo Maira Maria Elena
Liquidador
- Rebordelo Maira Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 85, S 8, H LU 13751, I/A 2 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-27
VER MAS ACTOS
Información de REBORDELO MAIRA MARIA ELENA
Mostramos los datos de REBORDELO MAIRA MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REBORDELO MAIRA MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos