REBOLLAR PORTELA JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de REBOLLAR PORTELA JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REBOLLAR PORTELA JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOGAR GUARDESA SL | Administrador Unico | 03/07/2013 | 11/01/2024 |
BEGA Y REBOLLAR AGENCIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 16/04/2015 | 04/04/2017 |
VINCULACIONES DE REBOLLAR PORTELA JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REBOLLAR PORTELA JOSE CARLOS
Empresa: AUTOGAR GUARDESA SL
Administrador Unico
- Rebollar Portela Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625, L 3625, F 11, S 8, H PO 49494, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-36
Administrador Unico
- Rebollar Portela Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764, L 2764, F 35, S 8, H PO 31131, I/A 7 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-36
Empresa: BERRIDY & REBOLLAR SL
Administrador Unico
- Rebollar Portela Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764, L 2764, F 34, S 8, H PO 31131, I/A 4 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-36
Empresa: AUTOGAR GUARDESA SL
Administrador Unico
- Rebollar Portela Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625, L 3625, F 11, S 8, H PO 49494, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-36
Información de REBOLLAR PORTELA JOSE CARLOS
Mostramos los datos de REBOLLAR PORTELA JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REBOLLAR PORTELA JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos