REARTES ARTIGAS ANA
Informe ejecutivo de REARTES ARTIGAS ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REARTES ARTIGAS ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRUNS ATELIER DESIGN SL | Administrador Unico | 17/02/2017 |
VINCULACIONES DE REARTES ARTIGAS ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REARTES ARTIGAS ANA
Empresa: HUNTER & GATTI SL
Administrador Unico
- Reartes Artigas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 356340, I/A 5 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-08
Empresa: SHARP LINE SL
Liquidador
- Reartes Artigas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45383 , F 200, S 8, H B 486049, I/A 4 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: SHARP LINE SL
Administrador Unico
- Reartes Artigas Ana
Liquidador
- Reartes Artigas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45383 , F 200, S 8, H B 486049, I/A 4 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: SHARP LINE SL
Administrador Unico
- Reartes Artigas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45383 , F 200, S 8, H B 486049, I/A 3 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-08
Empresa: BRUNS ATELIER DESIGN SL
Administrador Unico
- Reartes Artigas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45783 , F 106, S 8, H B 498860, I/A 1 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Información de REARTES ARTIGAS ANA
Mostramos los datos de REARTES ARTIGAS ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REARTES ARTIGAS ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos