REAL MARTINEZ EUGENIO
Informe ejecutivo de REAL MARTINEZ EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REAL MARTINEZ EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RONETA INVESTMENTS SL | Consejero | 03/10/2018 | |
ENVASES SOPLADOS SL | Consejero | 29/01/2018 | |
ENVASES SOPLADOS SL | Apoderado Solidario | 29/01/2018 | |
INVERREAL ACTIVOS SL | Socio Unico | 15/01/2018 | |
INVERREAL ACTIVOS SL | Administrador Unico | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE REAL MARTINEZ EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REAL MARTINEZ EUGENIO
Empresa: PLASTICOS JAEN SA
Administrador Solidario
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Real Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 195, S 8, H J 6792, I/A 10 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-23
Empresa: RONETA INVESTMENTS SL
Consejero
- Centelles Satrustegui Enrique
- Guerrero Igea Felix Manuel
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Oses Mugica Nuria
- Real Martinez Eugenio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36173 , F 136, S 8, H M 650048, I/A 8 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Administrador Solidario
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Real Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37962 , F 141, S 8, H M 675936, I/A 1 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: ENVASES SOPLADOS SL
Apoderado Solidario
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Real Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 115, S 8, H J 8430, I/A 31 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-23
Empresa: ENVASES SOPLADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Real Martinez Eugenio
Apoderado Solidario
Apoderado
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Real Martinez Eugenio
- Real Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 115, S 8, H J 8430, I/A 31 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-23
Empresa: ENVASES SOPLADOS SL
Consejero
- Centelles Satrustegui Enrique
- Guerrero Igea Felix Manuel
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Oses Mugica Nuria
- Real Martinez Eugenio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 207, S 8, H J 8430, I/A 30 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-23
Empresa: ENVASES SOPLADOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Real Martinez Eugenio
Consejero
- Martinez Amaro Jose Oscar
- Real Martinez Eugenio
- Real Martinez Francisco
Presidente
- Real Martinez Eugenio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 207, S 8, H J 8430, I/A 30 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-23
Empresa: INVERREAL ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Real Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37044 , F 135, S 8, H M 661696, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Empresa: INVERREAL ACTIVOS SL
Socio Único
- Real Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37044 , F 135, S 8, H M 661696, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Empresa: ENVASES SOPLADOS SL
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
- Real Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 154, S 8, H J 8430, I/A 24 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-23
VER MAS ACTOS
Información de REAL MARTINEZ EUGENIO
Mostramos los datos de REAL MARTINEZ EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REAL MARTINEZ EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos