RAZVAN DUMITRU IONUT
Informe ejecutivo de RAZVAN DUMITRU IONUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAZVAN DUMITRU IONUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES MAS RD SL | Administrador Unico | 02/09/2015 | |
MONEY LINK SL | Apoderado | 12/06/2012 | |
VOIEVOD SL | Apoderado | 14/01/2011 |
VINCULACIONES DE RAZVAN DUMITRU IONUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAZVAN DUMITRU IONUT
Empresa: INVERSIONES MAS RD SL
Administrador Unico
- Razvan Dumitru Ionut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683, L 1244, F 50, S 8, H CS 37964, I/A 1 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-12
Empresa: MONEY LINK SL
Apoderado
- Razvan Dumitru Ionut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593, L 1155, F 127, S 8, H CS 34284, I/A 2 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-12
Empresa: VOIEVOD SL
Apoderado
- Razvan Dumitru Ionut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543, L 1105, F 79, S 8, H CS 32274, I/A 3 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-12
Información de RAZVAN DUMITRU IONUT
Mostramos los datos de RAZVAN DUMITRU IONUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAZVAN DUMITRU IONUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos