RAYS MARTINEZ ADOLFO
Informe ejecutivo de RAYS MARTINEZ ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAYS MARTINEZ ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOURIST QUALITY ASESORES SL | Administrador Solidario | 23/06/2015 | |
AUDITORIAS TECNICAS Y GESTION AMBIENTAL SL | Liquidador Solidario | 13/01/2015 | 13/01/2015 |
AUDITORIAS TECNICAS Y GESTION AMBIENTAL SL | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE RAYS MARTINEZ ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAYS MARTINEZ ADOLFO
Empresa: TOURIST QUALITY ASESORES SL
Administrador Solidario
- Rays Martinez Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25583 , F 72, S 8, H M 461055, I/A 2 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Liquidador Solidario
- Blazquez Prados Maria
- Rays Martinez Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27513 , F 189, S 8, H M 495761, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Administrador Solidario
- Blazquez Prados Maria
- Rays Martinez Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27513 , F 189, S 8, H M 495761, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Administrador Solidario
- Blazquez Prados Maria
- Rays Martinez Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27513 , F 185, S 8, H M 495761, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
Información de RAYS MARTINEZ ADOLFO
Mostramos los datos de RAYS MARTINEZ ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAYS MARTINEZ ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos