RAYA RIENDA JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de RAYA RIENDA JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAYA RIENDA JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOQUALITY AFRICA SL | Socio Unico | 03/04/2019 | |
AUTOQUALITY AFRICA SL | Administrador Unico | 03/04/2019 |
VINCULACIONES DE RAYA RIENDA JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAYA RIENDA JOSE JAVIER
Empresa: AUTOQUALITY AFRICA SL
Administrador Unico
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38999 , F 26, S 8, H M 692988, I/A 1 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Empresa: AUTOQUALITY AFRICA SL
Socio Único
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38999 , F 26, S 8, H M 692988, I/A 1 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Empresa: VISITADORES Y COBROS SL
Liquidador
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17837 , F 127, S 8, H M 307737, I/A 3 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Empresa: VISITADORES Y COBROS SL
Administrador Unico
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17837 , F 127, S 8, H M 307737, I/A 3 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Empresa: ROCAR GESTION SL
Liquidador
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14110 , F 107, S 8, H M 231883, I/A 5 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Empresa: ROCAR GESTION SL
Administrador Unico
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14110 , F 107, S 8, H M 231883, I/A 5 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Empresa: MULTIGESTION E INVERSIONES ROMBO SL
Administrador Unico
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20382 , F 45, S 8, H M 360465, I/A 3 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Empresa: ROCAR GESTION SL
Administrador Unico
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14110 , F 106, S 8, H M 231883, I/A 4 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-28
Empresa: MULTIGESTION E INVERSIONES ROMBO SL
Administrador Unico
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20382 , F 44, S 8, H M 360465, I/A 2 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-28
Empresa: VISITADORES Y COBROS SL
Administrador Unico
- Raya Rienda Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17837 , F 127, S 8, H M 307737, I/A 2 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-28
Información de RAYA RIENDA JOSE JAVIER
Mostramos los datos de RAYA RIENDA JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAYA RIENDA JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos