RAVICHANDRA KRISHNAMURTY SALIGRAM
Informe ejecutivo de RAVICHANDRA KRISHNAMURTY SALIGRAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAVICHANDRA KRISHNAMURTY SALIGRAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAMARK SERVICIOS INTEGRALES SA | Presidente | 08/04/2011 | |
ARAMARK SERVICIOS INTEGRALES SA | Consejero | 20/01/2009 | 08/04/2011 |
ARAMARK SERVICIOS INTEGRALES SA | Consejero Delegado | 20/01/2009 | 08/04/2011 |
ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL | Consejero | 20/01/2009 | 28/01/2011 |
ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL | Consejero Delegado | 20/01/2009 | 28/01/2011 |
ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL | Presidente | 28/01/2011 |
VINCULACIONES DE RAVICHANDRA KRISHNAMURTY SALIGRAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAVICHANDRA KRISHNAMURTY SALIGRAM
Empresa: ARAMARK SERVICIOS INTEGRALES SA
Consejero Delegado
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
Consejero
- Anthony Jenkins
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
Presidente
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39684 , F 70, S 8, H B 95108, I/A 89 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Empresa: ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL
Consejero Delegado
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
Consejero
- Anthony Jenkins
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
Presidente
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41056 , F 176, S 8, H B 99598, I/A 114 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Empresa: ARAMARK SERVICIOS INTEGRALES SA
Consejero Delegado
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
Consejero
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
- Todd Donald Wohler
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39684 , F 64, S 8, H B 95108, I/A 80 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL
Consejero Delegado
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
Consejero
- Ravichandra Krishnamurty Saligram
- Todd Donald Wohler
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 180, S 8, H B 99598, I/A 104 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Información de RAVICHANDRA KRISHNAMURTY SALIGRAM
Mostramos los datos de RAVICHANDRA KRISHNAMURTY SALIGRAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAVICHANDRA KRISHNAMURTY SALIGRAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos