RAVERA GARCIA JORGE EDUARDO
Informe ejecutivo de RAVERA GARCIA JORGE EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAVERA GARCIA JORGE EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIENDAS DEPORTIVAS SA | Administrador Unico | 01/12/2017 |
VINCULACIONES DE RAVERA GARCIA JORGE EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAVERA GARCIA JORGE EDUARDO
Empresa: BOUTIQUE TIDESA SL
Liquidador
- Ravera Garcia Jorge Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 83, S 8, H PM 33213, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-07
Empresa: BOUTIQUE TIDESA SL
Administrador Unico
- Ravera Garcia Jorge Eduardo
Liquidador
- Ravera Garcia Jorge Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 83, S 8, H PM 33213, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-07
Empresa: BOUTIQUE TIDESA SL
Administrador Unico
- Ravera Garcia Jorge Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 82, S 8, H PM 33213, I/A 4 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-07
Empresa: TIENDAS DEPORTIVAS SA
Administrador Unico
- Ravera Garcia Jorge Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 81, S 8, H PM 3485, I/A 10 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-07
Empresa: TIENDAS DEPORTIVAS SA
Administrador Unico
- Ravera Garcia Jorge Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 81, S 8, H PM 3485, I/A 9 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-07
Empresa: BOUTIQUE TIDESA SL
Administrador Unico
- Ravera Garcia Jorge Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 82, S 8, H PM 33213, I/A 3 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-07
Empresa: TIENDAS DEPORTIVAS SA
Administrador Unico
- Ravera Garcia Jorge Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 81, S 8, H PM 3485, I/A 8 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-07
Empresa: TIENDAS DEPORTIVAS SA
Administrador Unico
- Ravera Garcia Jorge Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 81, S 8, H PM 3485, I/A 8 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-07
Información de RAVERA GARCIA JORGE EDUARDO
Mostramos los datos de RAVERA GARCIA JORGE EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAVERA GARCIA JORGE EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos