RAUSELL MARTI MARIA JOSE
Informe ejecutivo de RAUSELL MARTI MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAUSELL MARTI MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATINSO SL | Apoderado Solidario | 23/10/2014 | 22/05/2018 |
MATINSO SL | Apoderado Solidario | 13/01/2017 | 22/05/2018 |
VINCULACIONES DE RAUSELL MARTI MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAUSELL MARTI MARIA JOSE
Empresa: MATINSO SL
Apoderado Solidario
- Rausell Marti Julia
- Rausell Marti Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569, L 3873, F 7, S 8, H V 70602, I/A 15 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-46
Empresa: MATINSO SL
Apoderado Solidario
- Rausell Marti Julia
- Rausell Marti Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569, L 3873, F 6, S 8, H V 70602, I/A 13 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-46
Información de RAUSELL MARTI MARIA JOSE
Mostramos los datos de RAUSELL MARTI MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAUSELL MARTI MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos