RAUL YAGUE PINTO
Informe ejecutivo de RAUL YAGUE PINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAUL YAGUE PINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONTEX ID SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/09/2023 | |
VALOR BRANDS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2023 | |
ONTEX ES HOLDCO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2023 | |
ONTEX HYGIENIC SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2023 | |
ONTEX PENINSULAR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/09/2023 |
VINCULACIONES DE RAUL YAGUE PINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAUL YAGUE PINTO
Empresa: PROMOCIONES LA ESCALA SEGOVIANA SL
Administrador Solidario
- Raul Yague Pinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 22, S 8, H SG 5176, I/A 3 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-40
Empresa: ONTEX ID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jose Angel Vicente Lopez
- Karen Van Den Driessche
- Maria Gloria Martin Coloma
- Raul Yague Pinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 209, S 8, H SG 4700, I/A 39 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-40
Empresa: ONTEX HYGIENIC SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jose Angel Vicente Lopez
- Karen Van Den Driessche
- Maria Gloria Martin Coloma
- Raul Yague Pinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 133, S 8, H SG 7098, I/A 14 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-40
Empresa: ONTEX ES HOLDCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jose Angel Vicente Lopez
- Karen Van Den Driessche
- Maria Gloria Martin Coloma
- Raul Yague Pinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 175, S 8, H SG 5295, I/A 19 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-40
Empresa: VALOR BRANDS EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jose Angel Vicente Lopez
- Karen Van Den Driessche
- Maria Gloria Martin Coloma
- Raul Yague Pinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 145, S 8, H SG 8289, I/A 14 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-40
Empresa: ONTEX PENINSULAR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jose Angel Vicente Lopez
- Karen Van Den Driessche
- Maria Gloria Martin Coloma
- Raul Yague Pinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 42, S 8, H SG 688, I/A 55 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-40
Información de RAUL YAGUE PINTO
Mostramos los datos de RAUL YAGUE PINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAUL YAGUE PINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos