RAUL RUBIO OSTABAL
Informe ejecutivo de RAUL RUBIO OSTABAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAUL RUBIO OSTABAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAN FONDO COSTA BRAVA SL | Presidente | 30/11/2023 | |
GRAN FONDO COSTA BRAVA SL | Consejero Delegado | 01/06/2021 | |
GRAN FONDO COSTA BRAVA SL | Consejero | 01/06/2021 | |
PALCAR INVERSIONS SL | Administrador Unico | 27/06/2016 |
VINCULACIONES DE RAUL RUBIO OSTABAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAUL RUBIO OSTABAL
Empresa: GRAN FONDO COSTA BRAVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3330 , F 104, S 8, H GI 67846, I/A 4 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-17
Empresa: GRAN FONDO COSTA BRAVA SL
Consejero Delegado
- Raul Rubio Ostabal
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3330 , F 101, S 8, H GI 67846, I/A 1 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-17
Empresa: PALCAR INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Raul Rubio Ostabal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 105, S 8, H GI 49613, I/A 4 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-17
Empresa: PALCAR INVERSIONS SL
Administrador Solidario
- Pedro Martinez Sanchez
- Raul Rubio Ostabal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 105, S 8, H GI 49613, I/A 4 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-17
Empresa: PALCAR INVERSIONS SL
Administrador Solidario
- Pedro Martinez Sanchez
- Raul Rubio Ostabal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 102, S 8, H GI 49613, I/A 1 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-17
Información de RAUL RUBIO OSTABAL
Mostramos los datos de RAUL RUBIO OSTABAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAUL RUBIO OSTABAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos