RAUL MUÑOZ AVILES
Informe ejecutivo de RAUL MUÑOZ AVILES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAUL MUÑOZ AVILES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTOS GRUPO LA REME SL | Socio Unico | 18/10/2023 | |
EVENTOS GRUPO LA REME SL | Administrador Unico | 18/10/2023 | |
EVENTOS GRUPO LA REME SL | Apoderado | 31/07/2023 |
VINCULACIONES DE RAUL MUÑOZ AVILES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAUL MUÑOZ AVILES
Empresa: EVENTOS GRUPO LA REME SL
Administrador Unico
- Raul Muñoz Aviles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 108, S 8, H GR 59058, I/A 4 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-18
Empresa: EVENTOS GRUPO LA REME SL
Nuevo Socio Único
- Raul Muñoz Aviles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 108, S 8, H GR 59058, I/A 4 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-18
Empresa: EVENTOS GRUPO LA REME SL
Apoderado
- Raul Muñoz Aviles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 107, S 8, H GR 59058, I/A 3 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-18
Empresa: EVENTOS GRUPO LA REME SL
Administrador Solidario
- Francisco Jesus Carmona Morillas
- Raul Muñoz Aviles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 107, S 8, H GR 59058, I/A 2 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-18
Empresa: EVENTOS GRUPO LA REME SL
Administrador Solidario
- Francisco Jesus Carmona Morillas
- Raul Muñoz Aviles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 107, S 8, H GR 59058, I/A 1 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-18
Información de RAUL MUÑOZ AVILES
Mostramos los datos de RAUL MUÑOZ AVILES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAUL MUÑOZ AVILES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos