RAUL ARANDA BALLESTA
Informe ejecutivo de RAUL ARANDA BALLESTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAUL ARANDA BALLESTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUAS Y CONTENEDORES ARANDA BALLESTA SL | Socio Unico | 21/05/2013 | 06/09/2018 |
GRUAS Y CONTENEDORES ARANDA BALLESTA SL | Administrador Unico | 03/05/2012 | 27/07/2018 |
VINCULACIONES DE RAUL ARANDA BALLESTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAUL ARANDA BALLESTA
Administrador Unico
- Raul Aranda Ballesta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 183, S 8, H MU 78223, I/A 5 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-30
Socio Único
- Raul Aranda Ballesta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 183, S 8, H MU 78223, I/A 4 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-30
Administrador Unico
- Raul Aranda Ballesta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 181, S 8, H MU 78223, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-30
Información de RAUL ARANDA BALLESTA
Mostramos los datos de RAUL ARANDA BALLESTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAUL ARANDA BALLESTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos