RAUCH CRISTOPHER
Informe ejecutivo de RAUCH CRISTOPHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAUCH CRISTOPHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRES DE MALLORCA SL | Administrador Unico | 15/10/2013 | |
AIRES DE MALLORCA SL | Socio Unico | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE RAUCH CRISTOPHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAUCH CRISTOPHER
Empresa: ALQUIMOTO MALLORCA SL
Apoderado Solidario
- Rauch Cristopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 8, S 8, H PM 68626, I/A 6 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-07
Empresa: AIRES DE MALLORCA SL
Nuevo Socio Único
- Rauch Cristopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 184, S 8, H PM 53544, I/A 3 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-07
Empresa: AIRES DE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Rauch Cristopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 184, S 8, H PM 53544, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-07
Empresa: ALQUIMOTO MALLORCA SL
Apoderado Solidario
- Rauch Cristopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 215, S 8, H PM 68626, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-07
Información de RAUCH CRISTOPHER
Mostramos los datos de RAUCH CRISTOPHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAUCH CRISTOPHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos