RATON ASPIUNZA EDUARDO
Informe ejecutivo de RATON ASPIUNZA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 45
Empresas activas: 33
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RATON ASPIUNZA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCEANSIDE 42 SL | Apoderado | 24/05/2024 | |
HADDINGTON 21 SL | Apoderado | 14/05/2024 | |
FALDO INVESTMENT 21 SL | Apoderado Solidario | 24/02/2023 | |
TORRANCE INVESTMENT 21 SL | Apoderado Solidario | 24/02/2023 | |
PIPPEN INVESTMENT 42 SL | Socio Unico | 18/10/2022 | |
PIPPEN INVESTMENT 42 SL | Administrador Unico | 18/10/2022 | |
KYLEAKIN INVESTMENT 12 SL | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | |
MORRISVILLE INVESTMENT 12 SL | Apoderado Solidario | 06/03/2020 | |
KYLEAKIN INVESTMENT 12 SL | Apoderado | 12/12/2019 | |
KYLEMORE INVESTMENT 12 SL | Apoderado | 21/08/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RATON ASPIUNZA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RATON ASPIUNZA EDUARDO
Empresa: OCEANSIDE 42 SL
Apoderado
- Raton Aspiunza Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 777733, I/A 4 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: HADDINGTON 21 SL
Apoderado
- Raton Aspiunza Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 778811, I/A 4 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: CROWN INVESTMENT 42 SL
Administrador Unico
- Raton Aspiunza Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44169 , F 52, S 8, H M 778881, I/A 2 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: DUNEDIN INVESTMENT 42 SL
Administrador Unico
- Raton Aspiunza Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44183 , F 32, S 8, H M 779077, I/A 2 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Empresa: OCEANSIDE 42 SL
Administrador Unico
- Raton Aspiunza Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44096 , F 127, S 8, H M 777733, I/A 2 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Empresa: COLTON INVESTMENT 42 SL
Administrador Unico
- Raton Aspiunza Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40800 , F 192, S 8, H M 723858, I/A 2 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: FALDO INVESTMENT 21 SL
Apoderado Solidario
- Abot Charlotte
- Raton Aspiunza Eduardo
- Ventosa Hurtado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44382 , F 196, S 8, H M 782179, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: TORRANCE INVESTMENT 21 SL
Apoderado Solidario
- Abot Charlotte
- Raton Aspiunza Eduardo
- Ventosa Hurtado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44104 , F 144, S 8, H M 777875, I/A 5 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: PIPPEN INVESTMENT 42 SL
Administrador Unico
- Raton Aspiunza Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44124 , F 99, S 8, H M 778161, I/A 1 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Empresa: PIPPEN INVESTMENT 42 SL
Socio Único
- Raton Aspiunza Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44124 , F 99, S 8, H M 778161, I/A 1 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
VER MAS ACTOS
Información de RATON ASPIUNZA EDUARDO
Mostramos los datos de RATON ASPIUNZA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RATON ASPIUNZA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos