RATHJE SHAWN CHRISTIAN
Informe ejecutivo de RATHJE SHAWN CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RATHJE SHAWN CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RATHJE SHAWN CHRISTIAN
Empresa: SOLAIEMES SL
Consejero
- Rathje Shawn Christian
Presidente
- Rathje Shawn Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 33, S 8, H M 416150, I/A 24 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: COMVERSE NETWORK SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23812 , F 117, S 8, H M 239163, I/A 22 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: SOLAIEMES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 32, S 8, H M 416150, I/A 21 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-28
Empresa: SOLAIEMES SL
Consejero
- Langhans Christian Zacharias
- Luria Roy Shimon
- Rathje Shawn Christian
Presidente
- Rathje Shawn Christian
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 31, S 8, H M 416150, I/A 20 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-28
Empresa: COMVERSE NETWORK SYSTEMS SL
Apoderado
- Bernaert Denis Jean Rene
- Luria Roy Shimon
- Rathje Shawn Christian
Consejero
- Bernaert Denis Jean Rene
- Luria Roy Shimon
- Rathje Shawn Christian
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23812 , F 115, S 8, H M 239163, I/A 20 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Información de RATHJE SHAWN CHRISTIAN
Mostramos los datos de RATHJE SHAWN CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RATHJE SHAWN CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos