RASILLA ARIAS GERMAN
Informe ejecutivo de RASILLA ARIAS GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RASILLA ARIAS GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUILA08 CONSULTING SL | Administrador Unico | 21/05/2024 | |
MOJITO LA BODEGUITA SL | Administrador Solidario | 03/01/2024 | |
MOJITO LA BODEGUITA SL | Administrador Solidario | 09/10/2023 | |
REAL PROMOTE SL | Consejero | 31/10/2016 | |
FREEXTBLINKS SL | Administrador Unico | 10/06/2016 | |
BUSINESS-ASSESSMENT-PLANS & PROJECTS SL | Consejero | 21/09/2011 |
VINCULACIONES DE RASILLA ARIAS GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RASILLA ARIAS GERMAN
Empresa: AGUILA08 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Rasilla Arias German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 468961, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: AGUILA08 CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Rasilla Arias German
- Romero Vaquero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 468961, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: MOJITO LA BODEGUITA SL
Administrador Solidario
- Rasilla Arias German
- Rodriguez Alvarez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46215 , F 1, S 8, H M 811842, I/A 1 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Empresa: MOJITO LA BODEGUITA SL
Administrador Solidario
- Rasilla Arias German
- Rodriguez Alvarez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46476 , F 32, S 8, H B 521228, I/A 3 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Ordas Llamas Jorge
- Lamela Fernandez Manuel
- Rasilla Arias German
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29594 , F 4, S 8, H M 532592, I/A 3 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Ordas Llamas Jorge
- Lamela Fernandez Manuel
- Rasilla Arias German
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29594 , F 14, S 8, H M 532593, I/A 6 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: MADRID CIUDAD DE LA SALUD SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28127 , F 86, S 8, H M 506741, I/A 4 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Empresa: REAL PROMOTE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Campos Paro Bernardo
- Menendez De Luarca Pardo Pelayo
- Rasilla Arias German
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25939 , F 210, S 8, H M 467549, I/A 4 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: MADRID CIUDAD DE LA SALUD SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28127 , F 85, S 8, H M 506741, I/A 3 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Empresa: FREEXTBLINKS SL
Administrador Unico
- Rasilla Arias German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34839 , F 11, S 8, H M 626608, I/A 1 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
VER MAS ACTOS
Información de RASILLA ARIAS GERMAN
Mostramos los datos de RASILLA ARIAS GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RASILLA ARIAS GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos