RASER ERICH
Informe ejecutivo de RASER ERICH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RASER ERICH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WAAGNER-BIRO SPAIN STAGE SYSTEMS SA | Consejero | 13/12/2021 | 24/07/2023 |
WAAGNER-BIRO SPAIN STAGE SYSTEMS SA | Consejero | 10/04/2017 | 13/12/2021 |
WAAGNER-BIRO SPAIN STAGE SYSTEMS SA | Consejero | 03/12/2012 | 10/04/2017 |
VINCULACIONES DE RASER ERICH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RASER ERICH
Empresa: WAAGNER-BIRO SPAIN STAGE SYSTEMS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29469 , F 206, S 8, H M 15810, I/A 58 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: WAAGNER-BIRO SPAIN STAGE SYSTEMS SA
Consejero
- DR FRUHBECK ABOGADOS SLP
- Raser Erich
- Wurzinger Helmut
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29469 , F 204, S 8, H M 15810, I/A 55 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: WAAGNER-BIRO SPAIN STAGE SYSTEMS SA
Consejero
- DR FRUHBECK ABOGADOS SLP
- Kontrus Alexander
- Raser Erich
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29469 , F 204, S 8, H M 15810, I/A 55 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: WAAGNER-BIRO SPAIN STAGE SYSTEMS SA
Consejero
- DR FRUHBECK ABOGADOS SLP
- Kontrus Alexander
- Raser Erich
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29469 , F 203, S 8, H M 15810, I/A 52 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: WAAGNER-BIRO SPAIN STAGE SYSTEMS SA
Consejero
- DR FRUHBECK ABOGADOS SLP
- Kontrus Alexander
- Raser Erich
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29469 , F 203, S 8, H M 15810, I/A 52 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: WAAGNER-BIRO SPAIN STAGE SYSTEMS SA
Consejero
- Raser Erich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29469 , F 200, S 8, H M 15810, I/A 48 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Información de RASER ERICH
Mostramos los datos de RASER ERICH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RASER ERICH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos