RASCH HELMUT
Informe ejecutivo de RASCH HELMUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RASCH HELMUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL WORLD WIDE RELATION MANAGEMENT SL | Socio Unico | 04/09/2013 | |
GLOBAL WORLD WIDE RELATION MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 04/09/2013 | |
MAXCHOICE BUSINESS TRAVEL & EVENT SERVICES SL | Socio Unico | 30/12/2011 | |
MAXCHOICE BUSINESS TRAVEL & EVENT SERVICES SL | Administrador Unico | 30/12/2011 | |
MAXCHOICE CALL-CENTER SERVICES-INTERNATIONAL SL | Socio Unico | 26/11/2009 | |
MAXCHOICE CALL-CENTER SERVICES-INTERNATIONAL SL | Administrador Unico | 26/11/2009 |
VINCULACIONES DE RASCH HELMUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RASCH HELMUT
Administrador Unico
- Rasch Helmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3294 , F 45, S 8, H TF 52469, I/A 1 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-38
Socio Único
- Rasch Helmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3294 , F 45, S 8, H TF 52469, I/A 1 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-38
Administrador Unico
- Rasch Helmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3213 , F 6, S 8, H TF 49589, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
Socio Único
- Rasch Helmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3213 , F 6, S 8, H TF 49589, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
Administrador Unico
- Rasch Helmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 90, S 8, H TF 46583, I/A 1 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-38
Socio Único
- Rasch Helmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 90, S 8, H TF 46583, I/A 1 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-38
Información de RASCH HELMUT
Mostramos los datos de RASCH HELMUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RASCH HELMUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos