RAQUEL MARTINEZ VERA-MESEGUER
Informe ejecutivo de RAQUEL MARTINEZ VERA-MESEGUER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAQUEL MARTINEZ VERA-MESEGUER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VMP MIS HIJOS Y YO SL | Administrador Unico | 24/03/2022 | |
INMOBILIARIA VERME SL | Administrador Unico | 23/03/2022 | |
TIERRA VICTORIA SL | Administrador Unico | 23/03/2022 | |
CERVANTES COLLEGE ARVEMAR SL | Administrador Solidario | 29/01/2016 | |
GABINETE DE PRENSA. COMUNICACION968 SL | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE RAQUEL MARTINEZ VERA-MESEGUER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAQUEL MARTINEZ VERA-MESEGUER
Empresa: VMP MIS HIJOS Y YO SL
Administrador Unico
- Raquel Martinez Vera-meseguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 154, S 8, H MU 69926, I/A 6 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-30
Empresa: TIERRA VICTORIA SL
Administrador Unico
- Raquel Martinez Vera-meseguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710 , F 56, S 8, H MU 69422, I/A 9 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-30
Empresa: INMOBILIARIA VERME SL
Administrador Unico
- Raquel Martinez Vera-meseguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 198, S 8, H MU 1819, I/A 17 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-30
Empresa: CERVANTES COLLEGE ARVEMAR SL
Administrador Solidario
- Raquel Martinez Vera-meseguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 215, S 8, H MU 81671, I/A 3 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-30
Administrador Mancomunado
- Maria Fuster Bernal
- Raquel Martinez Vera-meseguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 151, S 8, H MU 76744, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-30
Información de RAQUEL MARTINEZ VERA-MESEGUER
Mostramos los datos de RAQUEL MARTINEZ VERA-MESEGUER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAQUEL MARTINEZ VERA-MESEGUER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos