RAQUEL GARCIA AGUADO
Informe ejecutivo de RAQUEL GARCIA AGUADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAQUEL GARCIA AGUADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES CERRO Y VALLE SL | Administrador Solidario | 18/04/2011 | |
PALENCIA LOGISTICA SA | Administrador Unico | 02/08/2010 | |
HORMIGONES EL ERUELO SL | Administrador Unico | 02/08/2010 |
VINCULACIONES DE RAQUEL GARCIA AGUADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAQUEL GARCIA AGUADO
Empresa: AGRUPACION LOGISTICA DE PALENCIA SL
Consejero Delegado
- Raquel Garcia Aguado
Consejero
- Alfredo Pulgar Aparicio
- Raquel Garcia Aguado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 43, S 8, H P 4662, I/A 12 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-34
Empresa: TRANSPORTES CERRO Y VALLE SL
Administrador Solidario
- Raquel Garcia Aguado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386 , F 96, S 8, H P 5150, I/A 3 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-34
Empresa: HORMIGONES EL ERUELO SL
Administrador Unico
- Raquel Garcia Aguado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 221, S 8, H P 6007, I/A 3 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-34
Empresa: PALENCIA LOGISTICA SA
Administrador Unico
- Raquel Garcia Aguado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 124, S 8, H P 5635, I/A 4 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-34
Empresa: PALENCIA LOGISTICA SA
Administrador Solidario
- Raquel Garcia Aguado
- Redondo Barcenilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 124, S 8, H P 5635, I/A 4 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-34
Empresa: PALENCIA LOGISTICA SA
Administrador Solidario
- Raquel Garcia Aguado
- Redondo Barcenilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 123, S 8, H P 5635, I/A 3 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-34
Empresa: PALENCIA LOGISTICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Abad Garcia Jose Manuel
- Felix Bringas Dueñas
- Raquel Garcia Aguado
- Redondo Barcenilla Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 123, S 8, H P 5635, I/A 3 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-34
Información de RAQUEL GARCIA AGUADO
Mostramos los datos de RAQUEL GARCIA AGUADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAQUEL GARCIA AGUADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos