RAQUEL CALVO HEALY
Informe ejecutivo de RAQUEL CALVO HEALY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAQUEL CALVO HEALY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNICA DE ALQUILERES SL | Administrador Unico | 20/03/2024 |
VINCULACIONES DE RAQUEL CALVO HEALY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAQUEL CALVO HEALY
Empresa: UNICA DE ALQUILERES SL
Administrador Unico
- Raquel Calvo Healy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855 , F 136, S 8, H TF 70131, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
Empresa: GESCALVO SL
Liquidador
- Raquel Calvo Healy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 44, S 8, H BA 23874, I/A 2 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-06
Empresa: GESCALVO SL
Administrador Unico
- Raquel Calvo Healy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 44, S 8, H BA 23874, I/A 2 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-06
Empresa: GESTION UNICA DE ALQUILER 2012 SL
Administrador Unico
- Raquel Calvo Healy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 28, S 8, H BA 24381, I/A 2 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-06
Empresa: TODO INVERSIONES HEALYCALVORTEGA SL
Liquidador
- Raquel Calvo Healy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 22, S 8, H BA 25224, I/A 2 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-06
Información de RAQUEL CALVO HEALY
Mostramos los datos de RAQUEL CALVO HEALY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAQUEL CALVO HEALY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos