RAPOSO RIOS SEBASTIAN
Informe ejecutivo de RAPOSO RIOS SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RAPOSO RIOS SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCREALAB SL | Administrador Solidario | 20/04/2011 | 13/12/2013 |
GESTIONES Y PROMOCIONES ARENAS DEL SUR SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2009 | |
INVERSIONES RAYA REAL SL | Administrador Solidario | 01/12/2009 | |
NAVESEVILLA 49 SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2009 | |
HUEVAR GESTION Y DESARROLLO SL | Administrador Mancomunado | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE RAPOSO RIOS SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAPOSO RIOS SEBASTIAN
Empresa: SURMUSIC GR SL
Administrador Solidario
- Gallardo Gonzalez Francisco Javier
- Raposo Rios Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943 , F 68, S 8, H H 19147,H , I/ 3 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-21
Empresa: SURMUSIC GR SL
Administrador Solidario
- Gallardo Gonzalez Francisco Javier
- Raposo Rios Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943 , F 66, S 8, H H 19147,H , I/ 1 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-21
Administrador Mancomunado
- Garcia Coronel Manuel
- Raposo Rios Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 120, S 8, H H 8170,H , I/ 3 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-21
Empresa: INVERSIONES RAYA REAL SL
Administrador Solidario
- Raposo Rios Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 83, S 8, H H 16360,H , I/ 2 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-21
Empresa: NAVESEVILLA 49 SL
Administrador Mancomunado
- Raposo Rios Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3441 , F 195, S 8, H SE 47862, I/A 5 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-41
Empresa: HUEVAR GESTION Y DESARROLLO SL
Administrador Mancomunado
- Macias Diaz Manuel Jose
- Martinez Barrena Justo
- Raposo Rios Sebastian
- Ruiz Hidalgo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 183, S 8, H SE 62743, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-41
Información de RAPOSO RIOS SEBASTIAN
Mostramos los datos de RAPOSO RIOS SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAPOSO RIOS SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos