RANZENBERGER LARS MARKUS HINRICH
Informe ejecutivo de RANZENBERGER LARS MARKUS HINRICH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RANZENBERGER LARS MARKUS HINRICH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERLED SOUNDS & VISIONS SL | Administrador Unico | 29/06/2010 | 25/08/2021 |
INTERLED SOUNDS & VISIONS SL | Socio Unico | 29/06/2010 | 25/08/2021 |
FLAMING PASSION MUSIC SL | Liquidador | 23/12/2016 | 23/12/2016 |
FLAMING PASSION MUSIC SL | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 23/12/2016 |
VINCULACIONES DE RANZENBERGER LARS MARKUS HINRICH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RANZENBERGER LARS MARKUS HINRICH
Empresa: INTERLED SOUNDS & VISIONS SL
Administrador Unico
- Ranzenberger Lars Markus Hinrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2428 , F 210, S 8, H PM 66014, I/A 2 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-07
Empresa: FLAMING PASSION MUSIC SL
Liquidador
- Ranzenberger Lars Markus Hinrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 152, S 8, H PM 75175, I/A 2 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-07
Empresa: FLAMING PASSION MUSIC SL
Administrador Solidario
- Burgos Mendez Alejandra Veronica
- Ranzenberger Lars Markus Hinrich
Liquidador
- Ranzenberger Lars Markus Hinrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 152, S 8, H PM 75175, I/A 2 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-07
Empresa: FLAMING PASSION MUSIC SL
Administrador Solidario
- Burgos Mendez Alejandra Veronica
- Ranzenberger Lars Markus Hinrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 151, S 8, H PM 75175, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-07
Empresa: INTERLED SOUNDS & VISIONS SL
Administrador Unico
- Ranzenberger Lars Markus Hinrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2428 , F 209, S 8, H PM 66014, I/A 1 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-07
Empresa: INTERLED SOUNDS & VISIONS SL
Socio Único
- Ranzenberger Lars Markus Hinrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2428 , F 209, S 8, H PM 66014, I/A 1 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-07
Información de RANZENBERGER LARS MARKUS HINRICH
Mostramos los datos de RANZENBERGER LARS MARKUS HINRICH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RANZENBERGER LARS MARKUS HINRICH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos