RANGEL DEL AMO JOSE
Informe ejecutivo de RANGEL DEL AMO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RANGEL DEL AMO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASCENSORES ASCENSA LEVANTE SL | Administrador Unico | 18/12/2018 |
VINCULACIONES DE RANGEL DEL AMO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RANGEL DEL AMO JOSE
Empresa: JOSE RANGEL SL
Liquidador Unico
- Rangel Del Amo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4735, L 2045, F 103, S 8, H V 31201, I/A 4 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-46
Empresa: JOSE RANGEL SL
Administrador Unico
- Rangel Del Amo Jose
Liquidador Unico
- Rangel Del Amo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4735, L 2045, F 103, S 8, H V 31201, I/A 4 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-46
Empresa: ASCENSORES ASCENSA SL
Liquidador Solidario
- Del Val Y Lopez Rafael
- Rangel Del Amo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7172, L 4475, F 136, S 8, H V 83319, I/A 5 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-46
Empresa: ASCENSORES ASCENSA SL
Administrador Solidario
- Del Val Y Lopez Rafael
- Rangel Del Amo Jose
Liquidador Solidario
- Del Val Y Lopez Rafael
- Rangel Del Amo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7172, L 4475, F 136, S 8, H V 83319, I/A 5 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-46
Empresa: ASCENSORES ASCENSA LEVANTE SL
Administrador Unico
- Rangel Del Amo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10591, L 7872, F 57, S 8, H V 185128, I/A 1 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-46
Información de RANGEL DEL AMO JOSE
Mostramos los datos de RANGEL DEL AMO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RANGEL DEL AMO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos