RANERA SAN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de RANERA SAN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RANERA SAN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLASAN INVEST SL | Apoderado Solidario | 26/01/2023 | |
ARENASAN SL | Apoderado Solidario | 10/02/2022 | |
ARENASAN SL | Presidente | 30/03/2016 | |
ARENASAN SL | Consejero | 30/03/2016 |
VINCULACIONES DE RANERA SAN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RANERA SAN MIGUEL ANGEL
Empresa: VILLASAN INVEST SL
Apoderado Solidario
- Ranera San Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33885 , F 191, S 8, H B 234653, I/A 5 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-08
Empresa: ARENASAN SL
Apoderado Solidario
- Ranera San Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 84, S 8, H B 60864, I/A 16 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: IBURGREEN SL
Administrador Unico
- Ranera San Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44358 , F 95, S 8, H B 453784, I/A 2 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: ARENASAN SL
Consejero
- Ranera Cahis Miguel
- Ranera San Maria Mercedes
- Ranera San Miguel Angel
- Ranera San Pere Joan
Presidente
- Ranera San Miguel Angel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 84, S 8, H B 60864, I/A 15 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: ARENASAN SL
Consejero
- Ranera San Ana Maria
- Ranera San Miguel Angel
Presidente
- Ranera San Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 84, S 8, H B 60864, I/A 15 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: IBURGREEN SL
Administrador Unico
- Ranera San Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44358 , F 95, S 8, H B 453784, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
Empresa: ARENASAN SL
Consejero
- Ranera San Ana Maria
- Ranera San Juan Pere
- Ranera San Maria Mercedes
- Ranera San Miguel Angel
Presidente
- Ranera San Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 83, S 8, H B 60864, I/A 14 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
Información de RANERA SAN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de RANERA SAN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RANERA SAN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos