RANCHAL MOLINA FRANCISCA MARIA
Informe ejecutivo de RANCHAL MOLINA FRANCISCA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RANCHAL MOLINA FRANCISCA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA GRILLA SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2022 | 19/09/2023 |
CENFOR HIPOLITO CABRERA SL | Administrador Unico | 28/11/2017 | 20/03/2018 |
MAGLOHI SL | Administrador Unico | 28/11/2017 | 06/02/2018 |
VINCULACIONES DE RANCHAL MOLINA FRANCISCA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RANCHAL MOLINA FRANCISCA MARIA
Empresa: LA GRILLA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Consuegra Bautista Jorge
- Ranchal Molina Francisca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 48, S 8, H CO 2247, I/A 7 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-14
Empresa: LA GRILLA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Consuegra Bautista Jorge
- Ranchal Molina Francisca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 47, S 8, H CO 2247, I/A 4 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-14
Empresa: CENFOR HIPOLITO CABRERA SL
Administrador Unico
- Ranchal Molina Francisca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 6, S 8, H CO 26657, I/A 7 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-14
Empresa: MAGLOHI SL
Administrador Unico
- Ranchal Molina Francisca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2123 , F 148, S 8, H CO 28753, I/A 7 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-14
Empresa: CENFOR HIPOLITO CABRERA SL
Administrador Unico
- Ranchal Molina Francisca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 6, S 8, H CO 26657, I/A 6 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-14
Empresa: MAGLOHI SL
Administrador Unico
- Ranchal Molina Francisca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2123 , F 147, S 8, H CO 28753, I/A 6 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-14
Información de RANCHAL MOLINA FRANCISCA MARIA
Mostramos los datos de RANCHAL MOLINA FRANCISCA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RANCHAL MOLINA FRANCISCA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos