RANCAÑO LEJARRAGA FAUSTO
Informe ejecutivo de RANCAÑO LEJARRAGA FAUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RANCAÑO LEJARRAGA FAUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS SIDERURGICOS ANDALUCES SL | Socio Unico | 19/01/2015 | |
ARIDOS SIDERURGICOS ANDALUCES SL | Administrador Unico | 03/12/2012 |
VINCULACIONES DE RANCAÑO LEJARRAGA FAUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RANCAÑO LEJARRAGA FAUSTO
Empresa: ARIDOS SIDERURGICOS ANDALUCES SL
Socio Único
- Rancaño Lejarraga Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5613 , F 118, S 8, H SE 95297, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-41
Empresa: PLODER UICESA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Clarambo Torres Jose Maria
- Gordon Esteban Alfonso
- Rancaño Lejarraga Fausto
- Rollon Blanco Cesar
- Royo Tarraga Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 162, S 8, H M 9923, I/A 165 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: ESCORIAS Y RECICLADOS DEL SUR SL
Administrador Unico
- Rancaño Lejarraga Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5613 , F 117, S 8, H SE 95297, I/A 1 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-41
Empresa: PLODER UICESA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Agra Martin Roberto
- Babiano Cabello Luis
- Barrio Martin Angel
- Calavera Vaya Jose
- Clarambo Torres Jose Miguel
- Font Molejon Juan-manuel
- Garcia Mera Pablo
- Garcia Sanchez Anselmo
- Garcia Yebra Raul
- Gomez Lobo Martinez Alfonso Vicente
- Gonzalez Blazquez Francisco Javier
- Gutierrez Gonzalez Angel
- Lopez Gonzalez Antonio
- Perea Alvarez De Eulate Martin Antonio
- Rancaño Lejarraga Fausto
- San Gabino Ortiz Rafael
- Villar Andres Jose
Apoderado
- Berzosa Moreno Arturo
- Berzosa Moreno Arturo
- Camprodon Alberca Luis-felipe
- Casas Plaza Agustin
- Casas Plazas Agustin
- Cea Sanguino Francisco Javier
- Gaspar Laborie Enrique
- Gaspar Laborie Enrique
- Justo Fernandez Miguel
- Mendivil Landa Melchor
- Mendivil Landa Melchor
- Navarro Estevez Andres
- Navarro Estevez Andres
- Navarro Estevez Andres
- Navarro Jimenez Francisco Manuel
- Perez Zafra Daniel
- Quintana Cavanillas Luis Maria
- Rancaño Lejarraga Fausto
- Soler Gomez Gabriel
- Tebar Torres Jose Maria
- Tebar Torres Jose Maria
- Vicente Manzanaro Jacinto
- Zamora Corchero Pantaleon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25184 , F 31, S 8, H M 9923, I/A 142 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-28
Información de RANCAÑO LEJARRAGA FAUSTO
Mostramos los datos de RANCAÑO LEJARRAGA FAUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RANCAÑO LEJARRAGA FAUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos