RAMSES VAN TOOR
Informe ejecutivo de RAMSES VAN TOOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMSES VAN TOOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIVENSA SALAMANCA SL | Administrador Solidario | 01/06/2017 | |
LIVENSA BCN DIAGONAL ALTO SL | Administrador Solidario | 15/05/2017 | |
PILDRAX INVEST SL | Administrador Solidario | 15/05/2017 | |
CSH STUDENT HOUSING HOLDING SPAIN SL | Administrador Solidario | 09/05/2017 | |
LIVENSA ARAVACA SL | Administrador Solidario | 31/01/2017 |
VINCULACIONES DE RAMSES VAN TOOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMSES VAN TOOR
Empresa: DEX 5000 SL
Administrador Solidario
- Gregory Mark Butchart
- Ramses Van Toor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45568 , F 92, S 8, H B 492135, I/A 4 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-08
Empresa: DEX 5000 SL
Administrador Unico
- Ramses Van Toor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45568 , F 92, S 8, H B 492135, I/A 4 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-08
Empresa: TEGDAR INVEST SL
Administrador Solidario
- Gregory Mark Butchart
- Ramses Van Toor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 207, S 8, H B 499084, I/A 2 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: PILDRAX INVEST SL
Administrador Solidario
- Gregory Mark Butchart
- Ramses Van Toor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45768 , F 126, S 8, H B 498344, I/A 2 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: TESEL INVEST SL
Administrador Solidario
- Gregory Mark Butchart
- Ramses Van Toor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45497 , F 84, S 8, H B 489810, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Empresa: TESEL INVEST SL
Administrador Unico
- Ramses Van Toor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45497 , F 84, S 8, H B 489810, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Empresa: TESEL INVEST SL
Administrador Unico
- Ramses Van Toor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45497 , F 84, S 8, H B 489810, I/A 4 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Empresa: DEX 5000 SL
Administrador Unico
- Ramses Van Toor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45568 , F 91, S 8, H B 492135, I/A 3 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Empresa: SURNEL 5000 SL
Administrador Solidario
- Gregory Mark Butchart
- Ramses Van Toor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45673 , F 172, S 8, H B 495374, I/A 2 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
Información de RAMSES VAN TOOR
Mostramos los datos de RAMSES VAN TOOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMSES VAN TOOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos