RAMS SUÑE MIGUEL JUAN
Informe ejecutivo de RAMS SUÑE MIGUEL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMS SUÑE MIGUEL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP BBR GESTIO PRIVADA SL | Apoderado | 12/01/2018 |
VINCULACIONES DE RAMS SUÑE MIGUEL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMS SUÑE MIGUEL JUAN
Empresa: GRUP BBR GESTIO PRIVADA SL
Apoderado
- Rams Suñe Miguel Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 203, S 8, H T 23540, I/A 9 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-43
Empresa: GRUP BBR GESTIO PRIVADA SL
Administrador Solidario
- Rams Suñe Miguel Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 203, S 8, H T 23540, I/A 8 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-43
Información de RAMS SUÑE MIGUEL JUAN
Mostramos los datos de RAMS SUÑE MIGUEL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMS SUÑE MIGUEL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos