RAMOS SERRANO RAFAEL
Informe ejecutivo de RAMOS SERRANO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMOS SERRANO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAINT GOBAIN ESPAÑA SL | Apoderado | 29/07/2024 | |
SAINT GOBAIN PLACO IBERICA SA | Apoderado | 22/07/2024 | |
SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2024 | |
LA VENECIANA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2024 | |
SAINT GOBAIN TRANSFORMADOS SA | Apoderado | 09/07/2024 | |
SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/07/2024 | |
MAXIT SL | Apoderado | 04/07/2024 | |
SAINT GOBAIN IDAPLAC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2024 | |
INSTALACIONES VENTCOR SL | Administrador Solidario | 03/11/2023 |
VINCULACIONES DE RAMOS SERRANO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS SERRANO RAFAEL
Empresa: SAINT GOBAIN ESPAÑA SL
Apoderado
- Ramos Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 468985, I/A 94 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: SAINT GOBAIN PLACO IBERICA SA
Apoderado
- Ramos Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 301913, I/A 193 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: LA VENECIANA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramos Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 24525, I/A 486 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramos Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582248, I/A 89 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: SAINT GOBAIN TRANSFORMADOS SA
Apoderado
- Ramos Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 153156, I/A 118 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramos Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 659507, I/A 48 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: MAXIT SL
Apoderado
- Ramos Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 444154, I/A 22 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: SAINT GOBAIN IDAPLAC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramos Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 659380, I/A 66 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: INSTALACIONES VENTCOR SL
Administrador Solidario
- Dovao Mohedano Francisco
- Gomez Roche David
- Ramos Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 41, S 8, H CO 45395, I/A 1 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-14
Información de RAMOS SERRANO RAFAEL
Mostramos los datos de RAMOS SERRANO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS SERRANO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos