RAMOS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE
Informe ejecutivo de RAMOS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RAMOS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEJO HACIENDA SL | Administrador Mancomunado | 02/07/2020 | |
PROMOTOLEDO 2006 SL | Representante | 27/10/2017 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS MURAES SL | Administrador Unico | 17/09/2014 | |
CRISTESA GESTO INMOBILIARIA SL | Administrador Mancomunado | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE RAMOS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE
Empresa: PROMOTOLEDO 2006 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Muñoz Garcia Carlos
- Muñoz Garcia Manuel
- Pinilla Gomez Ruben
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23306 , F 205, S 8, H M 417884, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: INVERSIONES TOLEDO MADRID SL
Liquidador Mancomunado
- Bartolome Marsa Rafael
- Gil Venez Francisco Miguel
- Pinilla Gomez Ruben
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18370 , F 165, S 8, H M 318590, I/A 2 (19/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: INVERSIONES TOLEDO MADRID SL
Administrador Mancomunado
- Bartolome Marsa Rafael
- Gil Jerez Francisco Miguel
- Pinilla Gomez Ruben
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18370 , F 165, S 8, H M 318590, I/A 2 (19/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: COMPLEJO HACIENDA SL
Administrador Mancomunado
- Bartolome Marsa Ignacio
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676 , F 90, S 8, H TO 41154, I/A 5 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-45
Empresa: REFYSER DOS MIL SL
Liquidador Mancomunado
- Bartolome Marsa Rafael
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516 , F 115, S 8, H TO 32484, I/A 3 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-12-45
Empresa: REFYSER DOS MIL SL
Administrador Mancomunado
- Bartolome Marsa Rafael
- Gil Jerez Francisco Miguel
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516 , F 115, S 8, H TO 32484, I/A 3 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-12-45
Empresa: PROMOTOLEDO 2006 SL
Consejero
Presidente
Representante
- Muñoz Garcia Carlos
- Muñoz Garcia Manuel
- Pinilla Gomez Ruben
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23306 , F 204, S 8, H M 417884, I/A 3 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Empresa: ALMANZORA S-XXI SL
Administrador Solidario
- Gil Jerez Francisco Miguel
- Muñoz Garcia Carlos
- Muñoz Garcia Manuel
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18806 , F 19, S 8, H M 327876, I/A 2 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: GESTORA BRUNETE NORTE SL
Administrador Solidario
- Gil Grupeli Santiago
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20441 , F 33, S 8, H M 361545, I/A 6 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: SERVICIOS INMOBILIARIOS MURAES SL
Administrador Unico
- Ramos Rodriguez Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12752 , F 130, S 8, H M 204457, I/A 3 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE
Mostramos los datos de RAMOS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos