RAMOS RAMOS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de RAMOS RAMOS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS RAMOS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS PANTIN RAMOS SL | Administrador Unico | 29/01/2014 |
VINCULACIONES DE RAMOS RAMOS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS RAMOS MARIA CARMEN
Empresa: FRUPRIS DE NARON SL
Liquidador Solidario
- Pantin Ramos Maria-priscila
- Ramos Ramos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 130, S 8, H C 53821, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-15
Empresa: FRUPRIS DE NARON SL
Administrador Solidario
- Pantin Ramos Maria-priscila
- Ramos Ramos Maria Carmen
Liquidador Solidario
- Pantin Ramos Maria-priscila
- Ramos Ramos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 130, S 8, H C 53821, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-15
Empresa: FRUPRIS DE NARON SL
Administrador Solidario
- Pantin Ramos Maria-priscila
- Ramos Ramos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 129, S 8, H C 53821, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-15
Empresa: INDUSTRIAS PANTIN RAMOS SL
Administrador Unico
- Ramos Ramos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 65, S 8, H C 50882, I/A 1 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-15
Información de RAMOS RAMOS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de RAMOS RAMOS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS RAMOS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos