RAMOS PUJOL JOAN ANTONI
Informe ejecutivo de RAMOS PUJOL JOAN ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS PUJOL JOAN ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ROBOTICS HOLDING SL | Consejero | 01/07/2020 | |
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ROBOTICS HOLDING SL | Apoderado | 01/07/2020 | |
ARM ROBOTICS SL | Apoderado | 15/11/2018 | |
ARM ROBOTICS INSTITUTE SL | Apoderado | 15/11/2018 | |
ARM REAL ESTATE MANAGEMENT SL | Apoderado | 15/11/2018 | |
ARM INDUSTRIAL ASSEMBLIES SL | Apoderado | 15/11/2018 | |
ARM ROBOTICS INSTITUTE SL | Consejero | 09/03/2018 | |
ARM REAL ESTATE MANAGEMENT SL | Consejero | 08/05/2017 | |
ARM INDUSTRIAL ASSEMBLIES SL | Consejero | 13/01/2017 |
VINCULACIONES DE RAMOS PUJOL JOAN ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS PUJOL JOAN ANTONI
Empresa: ARM ROBOTICS SL
Consejero
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5602 , F 85, S 8, H BI 38585, I/A A (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-48
Apoderado
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5927 , F 161, S 8, H BI 75269, I/A 2 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-48
Consejero
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5927 , F 159, S 8, H BI 75269, I/A 1 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-48
Empresa: ARM INDUSTRIAL ASSEMBLIES SL
Apoderado
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Franco Ruiz Jose Maria
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5662 , F 175, S 8, H BI 69168, I/A 3 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-48
Empresa: ARM INDUSTRIAL ASSEMBLIES SL
Apoderado
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Franco Ruiz Jose Maria
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5662 , F 175, S 8, H BI 69168, I/A 3 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-48
Empresa: ARM REAL ESTATE MANAGEMENT SL
Apoderado
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692 , F 144, S 8, H BI 69800, I/A 5 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-48
Empresa: ARM REAL ESTATE MANAGEMENT SL
Apoderado
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692 , F 144, S 8, H BI 69800, I/A 5 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-48
Empresa: ARM ROBOTICS INSTITUTE SL
Apoderado
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 189, S 8, H BI 71262, I/A 3 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-48
Empresa: ARM ROBOTICS INSTITUTE SL
Apoderado
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 189, S 8, H BI 71262, I/A 3 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-48
Empresa: ARM ROBOTICS SL
Apoderado
- Diaz Fernandez Alfonso Luis
- Ramirez Arcos Mikel Aingeru
- Ramos Pujol Joan Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5602 , F 84, S 8, H BI 38585, I/A 16 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-48
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS PUJOL JOAN ANTONI
Mostramos los datos de RAMOS PUJOL JOAN ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS PUJOL JOAN ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos