RAMOS PARRAGA PEDRO
Informe ejecutivo de RAMOS PARRAGA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RAMOS PARRAGA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SRG GLOBAL IBI SL | Apoderado | 21/02/2013 | 30/04/2018 |
SRG GLOBAL IBI SL | Apoderado Mancomunado | 16/01/2014 | |
SRG GLOBAL IBI SL | Apoderado Mancomunado | 08/11/2012 | 16/01/2014 |
VINCULACIONES DE RAMOS PARRAGA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS PARRAGA PEDRO
Empresa: SRG GLOBAL IBI SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ramos Parraga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3900 , F 95, S 8, H A 10084, I/A 49 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-03
Empresa: SRG GLOBAL IBI SL
Apoderado Mancomunado
- Baño Nieto Antonio
- Johnson Jason
- Johnson Jason
- Perez Millan Nuria
- Ramos Parraga Pedro
- Ramos Parraga Pedro
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 5, S 8, H A 10084, I/A 41 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-03
Empresa: SRG GLOBAL IBI SL
Apoderado
- Ramos Parraga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 110, S 8, H A 10084, I/A 38 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-03
Empresa: SRG GLOBAL IBI SL
Apoderado Mancomunado
- Baño Nieto Antonio
- Johnson Jason
- Johnson Jason
- Perez Millan Nuria
- Ramos Parraga Pedro
- Ramos Parraga Pedro
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 108, S 8, H A 10084, I/A 37 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-03
Información de RAMOS PARRAGA PEDRO
Mostramos los datos de RAMOS PARRAGA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS PARRAGA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos