RAMOS PARRA ALBERTO
Informe ejecutivo de RAMOS PARRA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMOS PARRA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZICKNER 5000 SL | Apoderado Mancomunado | 25/01/2023 | |
DINICERO SL | Apoderado Mancomunado | 28/05/2021 | |
GANSON SL | Apoderado Mancomunado | 28/05/2021 | |
RIMDRAX 5000 SL | Apoderado Mancomunado | 28/05/2021 | |
SON CREUS SL | Apoderado Mancomunado | 27/05/2021 | |
ZICKNER 5000 SL | Apoderado Mancomunado | 27/05/2021 |
VINCULACIONES DE RAMOS PARRA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS PARRA ALBERTO
Empresa: ZICKNER 5000 SL
Apoderado Mancomunado
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48309 , F 118, S 8, H B 470927, I/A 12 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
Empresa: ARENAL & DUNAS RESORT SL
Apoderado Mancomunado
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
- Sanchez Gutierrez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 125, S 8, H B 471807, I/A 15 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: ARENAL & DUNAS RESORT SL
Apoderado Mancomunado
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
- Sanchez Gutierrez Enrique
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 125, S 8, H B 471807, I/A 14 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: SON BUNYOLA SL
Apoderado Mancomunado
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
- Sanchez Gutierrez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45410 , F 98, S 8, H B 486815, I/A 22 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-08
Empresa: SON BUNYOLA SL
Apoderado Mancomunado
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
- Sanchez Gutierrez Enrique
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45410 , F 97, S 8, H B 486815, I/A 21 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-08
Empresa: RIMDRAX 5000 SL
Apoderado Solidario
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
- Sanchez Gutierrez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44911 , F 80, S 8, H B 471108, I/A 7 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: ZICKNER 5000 SL
Apoderado Solidario
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
- Sanchez Gutierrez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44905 , F 69, S 8, H B 470927, I/A 9 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: SON BUNYOLA SL
Apoderado Mancomunado
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
- Sanchez Gutierrez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45410 , F 97, S 8, H B 486815, I/A 20 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: SON CREUS SL
Apoderado Solidario
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
- Sanchez Gutierrez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45381 , F 135, S 8, H B 485954, I/A 24 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: GANSON SL
Apoderado Solidario
- Ramos Parra Alberto
- Salgado Perez Tomas
- Sanchez Gutierrez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45381 , F 114, S 8, H B 485953, I/A 17 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-08
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS PARRA ALBERTO
Mostramos los datos de RAMOS PARRA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS PARRA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos